韩炜亮(男 硕士学历 1989)
韩炜亮先生:1989年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,......详细>> |
韩炜亮在上市公司担任的职务记录共 5 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩炜亮 | 董事会秘书 | 康派斯 | 在职 | 2018-06-11 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1989 | 韩炜亮先生:1989年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,......详细>> |
2 | 韩炜亮 | 董事 | 康派斯 | 离任 | 2020-06-22 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1989 | 韩炜亮先生:1989年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,......详细>> |
3 | 韩炜亮 | 财务负责人 | 康派斯 | 离任 | 2020-05-29 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1989 | 韩炜亮先生:1989年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,......详细>> |
4 | 韩炜亮 | 非独立董事 | 康派斯 | 在职 | 2023-08-25 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1989 | 韩炜亮先生:1989年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,......详细>> |
5 | 韩炜亮 | 副总经理 | 康派斯 | 在职 | 2023-12-14 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1989 | 韩炜亮先生:1989年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,......详细>> |