崔凤(女 本科学历 1974)
崔凤,女,中国国籍,党员,出生于1974年,中级经济师1997.7毕业于上......详细>> |
崔凤在上市公司担任的职务记录共 5 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 崔凤 | 监事 | 柏科咨询 | 离任 | 2016-09-28 | 2018-07-17 | 女 | 中国 | 本科 | 1974 | 崔凤,女,中国国籍,党员,出生于1974年,中级经济师1997.7毕业于上......详细>> |
2 | 崔凤 | 监事会主席 | 柏科咨询 | 离任 | 2016-09-28 | 2018-07-17 | 女 | 中国 | 本科 | 1974 | 崔凤,女,中国国籍,党员,出生于1974年,中级经济师1997.7毕业于上......详细>> |
3 | 崔凤 | 董事 | 柏科咨询 | 离任 | 2021-08-13 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1974 | 崔凤,女,中国国籍,无境外永久居留权,生于1974年9月28日,毕业于上......详细>> |
4 | 崔凤 | 财务负责人 | 柏科咨询 | 离任 | 2023-05-25 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1974 | 崔凤,女,中国国籍,无境外永久居留权,生于1974年9月28日,毕业于上......详细>> |
5 | 崔凤 | 董事会秘书 | 柏科咨询 | 离任 | 2023-02-13 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1974 | 崔凤,女,中国国籍,无境外永久居留权,生于1974年9月28日,毕业于上......详细>> |