李云龙(女 本科学历 1975)
李云龙,女,1975年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。199......详细>> |
李云龙在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李云龙 | 监事会主席 | 金联星 | 在职 | 2018-07-27 | 2021-07-26 | 女 | 中国 | 本科 | 1975 | 李云龙,女,1975年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。199......详细>> |
2 | 李云龙 | 非职工代表监事 | 金联星 | 在职 | 2018-07-27 | 2021-07-26 | 女 | 中国 | 本科 | 1975 | 李云龙,女,1975年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。199......详细>> |
3 | 李云龙 | 监事 | 金联星 | 离任 | 2015-04-30 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1975 | 李云龙,女,1975年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。199......详细>> |