朱桂兰(女 大专学历 1970)
朱桂兰女士,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,大......详细>> |
朱桂兰在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱桂兰 | 监事会主席 | 雨田润 | 离任 | 2017-11-10 | 2020-11-09 | 女 | 中国 | 大专 | 1970 | 朱桂兰女士,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,大......详细>> |
2 | 朱桂兰 | 股东代表监事 | 雨田润 | 离任 | 2017-11-10 | 2020-11-09 | 女 | 中国 | 大专 | 1970 | 朱桂兰女士,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,大......详细>> |
3 | 朱桂兰 | 监事 | 雨田润 | 离任 | 2014-11-10 | 2017-11-09 | 女 | 中国 | 大专 | 1970 | 朱桂兰女士,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,大......详细>> |
4 | 朱桂兰 | 监事会主席,监事 | 雨田润 | 在职 | 2023-12-15 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1970 | 朱桂兰女士,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,大......详细>> |