陈维速(男 大专学历 1983)
陈维速先生:1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,大......详细>> |
陈维速在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈维速 | 董事会秘书 | 三孚新科 | 离任 | 2020-05-19 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1983 | 陈维速先生:1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,大......详细>> |
2 | 陈维速 | 董事 | 三孚新科 | 离任 | 2021-07-19 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1983 | 陈维速先生:1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,大......详细>> |
3 | 陈维速 | 副总经理 | 三孚新科 | 离任 | 2022-01-20 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1983 | 陈维速先生:1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,大......详细>> |