姜尔加(男 博士学历 1963)
姜尔加,中国国籍,无境外居住权,男,1963年出生,毕业于西南交通大......详细>> |
姜尔加在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姜尔加 | 董事会秘书 | 摘牌安燃 | 离任 | 2017-05-17 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1963 | 姜尔加,中国国籍,无境外居住权,男,1963年出生,毕业于西南交通大......详细>> |
2 | 姜尔加 | 董事长 | 摘牌安燃 | 在职 | 2021-02-22 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1963 | 姜尔加先生:1963年出生,中国国籍,毕业于西南交通大学经济管理学......详细>> |
3 | 姜尔加 | 董事 | 摘牌安燃 | 在职 | 2021-02-08 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1963 | 姜尔加先生:1963年出生,中国国籍,毕业于西南交通大学经济管理学......详细>> |
4 | 姜尔加 | 总经理 | 摘牌安燃 | 离任 | 2015-03-18 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1963 | 姜尔加,中国国籍,无境外居住权,男,1963年出生,毕业于西南交通大......详细>> |