钟标(男 本科学历 1985)
钟标,男,1985年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,201......详细>> |
钟标在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钟标 | 监事会主席 | ST奥科斯 | 离任 | 2018-04-14 | 2021-04-07 | 男 | 中国 | 本科 | 1985 | 钟标,男,1985年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,201......详细>> |
2 | 钟标 | 职工监事 | ST奥科斯 | 离任 | 2018-04-08 | 2021-04-07 | 男 | 中国 | 本科 | 1985 | 钟标,男,1985年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,201......详细>> |
3 | 钟标 | 监事 | ST奥科斯 | 离任 | 2015-04-08 | 2018-04-07 | 男 | 中国 | 本科 | 1985 | 钟标,男,1985年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,201......详细>> |
4 | 钟标 | 监事会主席,职工代表监事 | ST奥科斯 | 在职 | 2021-07-15 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1985 | 钟标,男,1985年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,201......详细>> |