吕建明(男 硕士学历 1965)
吕建明:男,1965年出生,毕业于杭州大学中文系,曾任浙江通策房地产......详细>> |
吕建明在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吕建明 | 董事 | 通策医疗 | 离任 | 2018-02-02 | 2021-02-01 | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 吕建明:男,1965年出生,毕业于杭州大学中文系,曾任浙江通策房地产......详细>> |
2 | 吕建明 | 非独立董事 | 通策医疗 | 离任 | 2021-03-26 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 吕建明,男,1965年出生,现任通策控股集团董事局主席、通策医疗董......详细>> |
3 | 吕建明 | 总经理 | 通策医疗 | 离任 | 2014-03-06 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 吕建明:男,1965年出生,本科学历,曾任浙江通策房地产投资集团......详细>> |
4 | 吕建明 | 董事长 | 通策医疗 | 离任 | 2021-03-26 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 吕建明,男,1965年出生,现任通策控股集团董事局主席、通策医疗董......详细>> |