邹锋(男 硕士学历 1980)
邹锋先生:1980年7月出生,仡佬族,中国国籍,无境外永久居留权,研究......详细>> |
邹锋在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邹锋 | 总经理 | 丰瑞祥 | 离任 | 2015-10-30 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1980 | 邹锋先生:1980年7月出生,仡佬族,中国国籍,无境外永久居留权,研究......详细>> |
2 | 邹锋 | 董事长 | 丰瑞祥 | 离任 | 2022-07-27 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1980 | 邹锋先生:1980年7月出生,仡佬族,中国国籍,无境外永久居留权,研究......详细>> |
3 | 邹锋 | 董事 | 丰瑞祥 | 离任 | 2022-07-26 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1980 | 邹锋先生:1980年7月出生,仡佬族,中国国籍,无境外永久居留权,研究......详细>> |
4 | 邹锋 | 代理董事会秘书 | 丰瑞祥 | 离任 | 2019-10-14 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1980 | 邹锋先生:1980年7月出生,仡佬族,中国国籍,无境外永久居留权,研究......详细>> |