梁敏和(女 本科学历 1980)
梁敏和,公司监事会主席,女,1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居......详细>> |
梁敏和在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁敏和 | 职工监事 | 赛富电力 | 离任 | 2016-03-30 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1980 | 梁敏和,公司监事会主席,女,1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居......详细>> |
2 | 梁敏和 | 监事会主席 | 赛富电力 | 在职 | 2022-12-26 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1980 | 梁敏和女士:1980年8月出生,中国国籍,毕业于玉林师范学院科学与技......详细>> |
3 | 梁敏和 | 股东监事 | 赛富电力 | 离任 | 2019-05-13 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1980 | 梁敏和,公司监事会主席,女,1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居......详细>> |
4 | 梁敏和 | 非职工代表监事 | 赛富电力 | 在职 | 2022-12-15 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1980 | 梁敏和女士:1980年8月出生,中国国籍,毕业于玉林师范学院科学与技......详细>> |