张明扬(男 大专学历 1961)
张明扬先生:1961年8月出生,中国国籍,大专学历,会计师,曾任维维食......详细>> |
张明扬在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张明扬 | 董事 | 维维股份 | 离任 | 2017-08-01 | 2020-07-31 | 男 | 中国 | 大专 | 1961 | 张明扬先生:1961年8月生,中共党员,大专学历,会计师;1982年7......详细>> |
2 | 张明扬 | 总会计师 | 维维股份 | 离任 | 2002-07-25 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1961 | 张明扬先生:1961年8月出生,中国国籍,大专学历,会计师,曾任维维食......详细>> |
3 | 张明扬 | 副总经理 | 维维股份 | 离任 | 2011-08-01 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1961 | 张明扬先生:1961年8月生,中共党员,大专学历,会计师;1982年7月至1......详细>> |