吴东毅(男 硕士学历 1981)
吴东毅先生:1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,长江商学......详细>> |
吴东毅在上市公司担任的职务记录共 5 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴东毅 | 董事 | 善为影业 | 在职 | 2023-08-28 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 吴东毅先生:1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,长江商学......详细>> |
2 | 吴东毅 | 董事长 | 善为影业 | 在职 | 2023-08-28 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 吴东毅先生:1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,长江商学......详细>> |
3 | 吴东毅 | 总经理 | 善为影业 | 在职 | 2017-08-15 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 吴东毅先生:1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,长江商学......详细>> |
4 | 吴东毅 | 董事会秘书 | 善为影业 | 离任 | 2020-09-04 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 吴东毅自公司设立以来一直负责公司经营和业务发展战略的制定,其......详细>> |
5 | 吴东毅 | 代理董事会秘书 | 善为影业 | 在职 | 2024-07-31 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 吴东毅先生:1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,长江商学......详细>> |