郭秋艳(女 本科学历 1976)
郭秋艳女士:1976年出生,中国国籍,本科学历。1996年5月进入公司,......详细>> |
郭秋艳在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭秋艳 | 监事会主席 | 金海高科 | 离任 | 2020-08-14 | 2023-08-13 | 女 | 中国 | 本科 | 1976 | 郭秋艳女士:1976年出生,中国国籍,本科学历,1996年5月进入公司,......详细>> |
2 | 郭秋艳 | 职工代表监事 | 金海高科 | 离任 | 2020-08-14 | 2023-08-13 | 女 | 中国 | 本科 | 1976 | 郭秋艳女士:1976年出生,中国国籍,本科学历,1996年5月进入公司,......详细>> |
3 | 郭秋艳 | 职工监事 | 金海高科 | 离任 | 2017-08-17 | 2020-08-16 | 女 | - | 本科 | 1976 | 郭秋艳:女,1976年出生,汉族,本科学历。1996年5月进入公司,现任公......详细>> |
4 | 郭秋艳 | 职工代表监事,监事会主席 | 金海高科 | 在职 | 2023-08-14 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1976 | 郭秋艳女士:1976年出生,中国国籍,本科学历。1996年5月进入公司,......详细>> |