吴洁(女 本科学历 1972)
监事会主席:吴洁,女,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,......详细>> |
吴洁在上市公司担任的职务记录共 5 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴洁 | 监事会主席 | 泓利股份 | 离任 | 2018-01-31 | 2021-01-30 | 女 | 中国 | 本科 | 1972 | 监事会主席:吴洁,女,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,......详细>> |
2 | 吴洁 | 股东代表监事 | 泓利股份 | 离任 | 2018-01-31 | 2021-01-30 | 女 | 中国 | 本科 | 1972 | 监事会主席:吴洁,女,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,......详细>> |
3 | 吴洁 | 监事 | 泓利股份 | 离任 | 2015-01-31 | 2018-01-30 | 女 | 中国 | 本科 | 1972 | 监事会主席:吴洁,女,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,......详细>> |
4 | 吴洁 | 董事会秘书 | 泓利股份 | 离任 | 2020-09-28 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1972 | 吴洁,女,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。19......详细>> |
5 | 吴洁 | 董事 | 泓利股份 | 在职 | 2024-01-19 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1972 | 吴洁女士:1972年9月出生,中国国籍,本科学历。1995年-2005年,就职......详细>> |