汪时渭(男 硕士学历 1964)
汪时渭先生:1964年8月出生,中国台湾居民,硕士学历,1998年10月至2......详细>> |
汪时渭在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汪时渭 | 监事会主席 | 南侨食品 | 离任 | 2020-10-29 | - | 男 | 中国台湾 | 硕士 | 1964 | 汪时渭先生:1964年8月出生,中国台湾居民,硕士学历,1998年10月至2......详细>> |
2 | 汪时渭 | 监事 | 南侨食品 | 离任 | 2020-10-29 | - | 男 | 中国台湾 | 硕士 | 1964 | 汪时渭先生:1964年8月出生,中国台湾居民,硕士学历,1998年10月至2......详细>> |
3 | 汪时渭 | 监事会主席,监事 | 南侨食品 | 离任 | 2020-10-29 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1964 | 汪时渭先生:1964年8月出生,中国国籍,1998年10月至2001年2月任皇......详细>> |
4 | 汪时渭 | 监事会主席,非职工代表监事 | 南侨食品 | 在职 | 2023-10-26 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1964 | 汪时渭先生,男,1964年8月出生,中国国籍,研究生学历。1998年10月......详细>> |