阮月敏(男 本科学历 1982)
阮月敏,男,1982年11月出生,中国中国国籍,无境外永久居留权,本科......详细>> |
阮月敏在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阮月敏 | 监事会主席 | 西宝生物 | 离任 | 2019-01-24 | 2022-01-23 | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 阮月敏,男,1982年11月出生,中国中国国籍,无境外永久居留权,本科......详细>> |
2 | 阮月敏 | 非职工代表监事 | 西宝生物 | 离任 | 2019-01-24 | 2022-01-23 | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 阮月敏,男,1982年11月出生,中国中国国籍,无境外永久居留权,本科......详细>> |
3 | 阮月敏 | 监事 | 西宝生物 | 离任 | 2016-01-25 | 2019-01-24 | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 阮月敏,男,1982年11月出生,中国中国国籍,无境外永久居留权,本科......详细>> |
4 | 阮月敏 | 非职工代表监事,监事会主席 | 西宝生物 | 在职 | 2019-01-24 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 阮月敏,男,1982年11月出生,中国中国国籍,无境外永久居留权,本科......详细>> |