吴月勤(女 本科学历 1976)
吴月勤,监事,女,1976年出生,无境外居留权,毕业于上海市行政管理......详细>> |
吴月勤在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴月勤 | 监事会主席 | 车配龙 | 在职 | 2018-05-28 | 2021-05-21 | 女 | - | 本科 | 1976 | 吴月勤,监事,女,1976年出生,无境外居留权,毕业于上海市行政管理......详细>> |
2 | 吴月勤 | 监事 | 车配龙 | 在职 | 2018-05-22 | 2021-05-21 | 女 | - | 本科 | 1976 | 吴月勤,监事,女,1976年出生,无境外居留权,毕业于上海市行政管理......详细>> |
3 | 吴月勤 | 股东代表监事 | 车配龙 | 离任 | 2015-12-07 | - | 女 | - | 本科 | 1976 | 吴月勤,监事,女,1976年出生,无境外居留权,毕业于上海市行政管理......详细>> |