李秀玲(女 本科学历 1987)
李秀玲,女,1987年11月出生,山东省聊城市人,中国国籍,无境外永久......详细>> |
李秀玲在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李秀玲 | 副总经理 | 摘牌金画 | 离任 | 2022-02-10 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1987 | 李秀玲,女,1987年11月出生,山东省聊城市人,中国国籍,无境外永久......详细>> |
2 | 李秀玲 | 董事 | 摘牌金画 | 在职 | 2022-02-10 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1987 | 李秀玲女士:1987年11月出生,中国国籍,本科学历。2008年9月至2008......详细>> |
3 | 李秀玲 | 财务总监 | 摘牌金画 | 在职 | 2018-08-22 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1987 | 李秀玲女士:1987年11月出生,中国国籍,本科学历。2008年9月至2008......详细>> |
4 | 李秀玲 | 总经理 | 摘牌金画 | 在职 | 2023-02-08 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1987 | 李秀玲女士:1987年11月出生,中国国籍,本科学历。2008年9月至2008......详细>> |