许法卿(男 硕士学历 1981)
许法卿:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学硕士......详细>> |
许法卿在上市公司担任的职务记录共 5 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 许法卿 | 董事长 | 达森灯光 | 在职 | 2018-06-11 | 2021-06-06 | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 许法卿:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学硕士......详细>> |
2 | 许法卿 | 董事 | 达森灯光 | 在职 | 2018-06-07 | 2021-06-06 | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 许法卿:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学硕士......详细>> |
3 | 许法卿 | 代理董事会秘书 | 达森灯光 | 在职 | 2018-08-30 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 许法卿:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学硕士......详细>> |
4 | 许法卿 | 代理财务总监 | 达森灯光 | 在职 | 2018-08-30 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 许法卿:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学硕士......详细>> |
5 | 许法卿 | 总经理 | 达森灯光 | 在职 | 2015-05-22 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 许法卿:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学硕士......详细>> |