吴玉红(女 大专学历 1973)
吴玉红女士,1973年4月生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年7月......详细>> |
吴玉红在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴玉红 | 董事 | 昊达智能 | 在职 | 2015-11-27 | 2018-11-26 | 女 | 中国 | 大专 | 1973 | 吴玉红女士,1973年4月生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年7月......详细>> |
2 | 吴玉红 | 董事会秘书 | 昊达智能 | 在职 | 2015-11-27 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1973 | 吴玉红女士,1973年4月生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年7月......详细>> |
3 | 吴玉红 | 财务总监 | 昊达智能 | 在职 | 2015-11-27 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1973 | 吴玉红女士,1973年4月生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年7月......详细>> |