孟庆峰(男 1976)
孟庆峰,男,蒙古族,中国国籍。2000年7月至2013年10月,个体经营者;......详细>> |
孟庆峰在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孟庆峰 | 董事长 | 金雄节能 | 在职 | 2022-08-26 | - | 男 | 中国 | - | 1976 | 孟庆峰,男,蒙古族,中国国籍。2000年7月至2013年10月,个体经营者;......详细>> |
2 | 孟庆峰 | 董事 | 金雄节能 | 在职 | 2022-08-26 | - | 男 | 中国 | - | 1976 | 孟庆峰,男,蒙古族,中国国籍。2000年7月至2013年10月,个体经营者;......详细>> |
3 | 孟庆峰 | 总经理 | 金雄节能 | 在职 | 2022-08-10 | - | 男 | 中国 | - | 1976 | 孟庆峰先生:1976年出生,蒙古族,中国国籍,无境外永久居留权,2000......详细>> |