韩琪(男 本科学历 1974)
韩琪先生:1974年8月出生,中国国籍,1996年7月至1999年8月就职于上......详细>> |
韩琪在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩琪 | 董事 | 汉亦盛 | 在职 | 2022-03-18 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1974 | 韩琪先生:1974年8月出生,中国国籍,1996年7月至1999年8月就职于上......详细>> |
2 | 韩琪 | 副总经理 | 汉亦盛 | 在职 | 2019-04-10 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1974 | 韩琪先生:1974年8月出生,中国国籍,1996年7月至1999年8月就职于上......详细>> |
3 | 韩琪 | 董事会秘书 | 汉亦盛 | 在职 | 2019-04-10 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1974 | 韩琪先生:1974年8月出生,中国国籍,1996年7月至1999年8月就职于上......详细>> |
4 | 韩琪 | 副董事长 | 汉亦盛 | 离任 | 2020-03-27 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1974 | 韩琪,男,1974年8月出生,中国国籍,本科学历。1996年7月至1999年8......详细>> |