朱业知(男 本科学历 1969)
朱业知先生,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于石家......详细>> |
朱业知在上市公司担任的职务记录共 5 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱业知 | 董事 | 众诚五六 | 在职 | 2017-10-14 | 2020-10-13 | 男 | 中国 | 本科 | 1969 | 朱业知先生,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于石家......详细>> |
2 | 朱业知 | 董事长 | 众诚五六 | 在职 | 2019-09-16 | 2020-10-13 | 男 | 中国 | 本科 | 1969 | 朱业知先生,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于石家......详细>> |
3 | 朱业知 | 代理董事会秘书 | 众诚五六 | 在职 | 2020-04-20 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1969 | 朱业知先生,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于石家......详细>> |
4 | 朱业知 | 代理财务负责人 | 众诚五六 | 在职 | 2020-04-20 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1969 | 朱业知先生,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于石家......详细>> |
5 | 朱业知 | 总经理 | 众诚五六 | 在职 | 2017-10-14 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1969 | 朱业知先生,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于石家......详细>> |