迟海平(- 硕士学历 1971)
迟海平,中国籍,1971年出生,中共党员,硕士学历,高级工程师。曾任......详细>> |
迟海平在上市公司担任的职务记录共 5 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迟海平 | 董事 | 泰和新材 | 离任 | 2020-06-23 | 2023-06-22 | - | 中国 | 硕士 | 1971 | 迟海平,中国籍,1971年出生,中共党员,硕士学历,高级工程师。曾任......详细>> |
2 | 迟海平 | 职工代表董事 | 泰和新材 | 离任 | 2017-05-22 | 2020-05-21 | - | 中国 | 硕士 | 1971 | 迟海平,中国籍,1971年出生,中共党员,硕士学历,高级工程师。曾任......详细>> |
3 | 迟海平 | 副总经理 | 泰和新材 | 离任 | 2010-08-09 | - | - | 中国 | 硕士 | 1971 | 迟海平,中国籍,1971年出生,中共党员,硕士学历,高级工程师。曾任......详细>> |
4 | 迟海平 | 董事会秘书 | 泰和新材 | 离任 | 2011-04-26 | - | - | 中国 | 硕士 | 1971 | 迟海平,中国籍,1971年出生,中共党员,硕士学历,高级工程师。曾任......详细>> |
5 | 迟海平 | 总经理 | 泰和新材 | 离任 | 2019-08-16 | - | - | 中国 | 硕士 | 1971 | 迟海平,中国籍,1971年出生,中共党员,硕士学历,高级工程师。曾任......详细>> |