周东(男 硕士学历 1972)
周东先生:1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕......详细>> |
周东在上市公司担任的职务记录共 6 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周东 | 董事 | 科创新源 | 离任 | 2016-09-21 | 2018-09-20 | 男 | 中国 | 硕士 | 1972 | 周东先生:1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕......详细>> |
2 | 周东 | 总经理 | 科创新源 | 在职 | 2015-09-21 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1972 | 周东先生:1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕......详细>> |
3 | 周东 | 非独立董事 | 科创新源 | 在职 | 2021-09-29 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1972 | 周东先生:1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕......详细>> |
4 | 周东 | 代理董事会秘书 | 科创新源 | 离任 | 2018-11-29 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1972 | 周东先生:1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕......详细>> |
5 | 周东 | 代理财务负责人 | 科创新源 | 离任 | 2023-06-01 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1972 | 周东先生,1972年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士......详细>> |
6 | 周东 | 董事长 | 科创新源 | 在职 | 2021-09-29 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1972 | 周东先生:1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕......详细>> |