匡亮(男 硕士学历 1981)
匡亮先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江南大学工商管......详细>> |
匡亮在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匡亮 | 董事 | 无锡振华 | 离任 | 2021-03-10 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 匡亮先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江南大学工商管......详细>> |
2 | 匡亮 | 副总经理 | 无锡振华 | 在职 | 2018-03-05 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 匡亮先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江南大学工商管......详细>> |
3 | 匡亮 | 董事会秘书 | 无锡振华 | 在职 | 2022-05-13 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 匡亮先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江南大学工商管......详细>> |
4 | 匡亮 | 非独立董事 | 无锡振华 | 在职 | 2024-05-09 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 匡亮先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江南大学工商管......详细>> |