李小清(女 大专学历 1972)
李小清,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,2017年7月......详细>> |
李小清在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李小清 | 股东代表监事 | 摘牌金和 | 离任 | 2017-09-14 | 2020-09-13 | 女 | 中国 | 大专 | 1972 | 李小清,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,2017年7月......详细>> |
2 | 李小清 | 监事会主席 | 摘牌金和 | 在职 | 2020-11-02 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1972 | 李小清,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,2017年7月......详细>> |
3 | 李小清 | 监事 | 摘牌金和 | 在职 | 2020-10-12 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1972 | 李小清,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,2017年7月......详细>> |