王兰(女 大专学历 1960)
王兰女士,中国国籍,无境外永久居住权,女,1960年3月生,毕业于中国......详细>> |
王兰在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王兰 | 监事 | 杰易森 | 离任 | 2019-03-28 | 2021-03-28 | 女 | 中国 | 大专 | 1960 | 王兰女士,中国国籍,无境外永久居住权,女,1960年3月生,毕业于中国......详细>> |
2 | 王兰 | 董事 | 杰易森 | 离任 | 2018-03-29 | 2021-03-28 | 女 | 中国 | 大专 | 1960 | 王兰女士,中国国籍,无境外永久居住权,女,1960年3月生,毕业于中国......详细>> |
3 | 王兰 | 监事,监事会主席 | 杰易森 | 在职 | 2024-05-17 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1960 | 王兰女士,中国国籍,无境外永久居住权,女,1960年3月生,毕业于中国......详细>> |
4 | 王兰 | 监事会主席 | 杰易森 | 离任 | 2015-01-03 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1960 | 王兰女士,中国国籍,无境外永久居住权,女,1960年3月生,毕业于中国......详细>> |