刘慧(女 硕士学历 1983)
刘慧,女,1983 年11 月生,中国国籍,无境外永久居留权。2003 年9 ......详细>> |
刘慧在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘慧 | 监事 | 绿石碳 | 离任 | 2019-07-16 | 2022-07-15 | 女 | 中国 | 硕士 | 1983 | 刘慧,女,1983 年11 月生,中国国籍,无境外永久居留权。2003 年9 ......详细>> |
2 | 刘慧 | 监事会主席 | 绿石碳 | 离任 | 2019-07-16 | 2022-07-15 | 女 | 中国 | 硕士 | 1983 | 刘慧,女,1983 年11 月生,中国国籍,无境外永久居留权。2003 年9 ......详细>> |
3 | 刘慧 | 监事会主席,监事 | 绿石碳 | 在职 | 2022-07-21 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1983 | 刘慧,女,1983年11月生,中国国籍,无境外永久居留权。2003年9月至2......详细>> |