方大春(男 本科学历 1966)
方大春先生:1966年出生,汉族,本科学历,学士学位;工程师职称。先......详细>> |
方大春在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方大春 | 职工代表监事 | 摘牌创设 | 离任 | 2016-05-26 | 2019-05-25 | 男 | - | 本科 | 1966 | 方大春:男,1966年出生,1989年毕业于西北工业大学,本科学历,学士......详细>> |
2 | 方大春 | 监事会主席 | 摘牌创设 | 离任 | 2018-04-24 | 2019-05-25 | 男 | - | 本科 | 1966 | 方大春:男,1966年出生,1989年毕业于西北工业大学,本科学历,学士......详细>> |
3 | 方大春 | 董事 | 摘牌创设 | 在职 | 2023-04-03 | - | 男 | - | 本科 | 1966 | 方大春先生:1966年出生,汉族,本科学历,学士学位;工程师职称。先......详细>> |
4 | 方大春 | 总经理 | 摘牌创设 | 在职 | 2023-03-15 | - | 男 | - | 本科 | 1966 | 方大春先生:1966年出生,汉族,本科学历,学士学位;工程师职称。先......详细>> |