严小军(男 本科学历 1979)
严小军先生:汉族,1979年出生,本科学历。2002年7月-2005年11月,任......详细>> |
严小军在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 严小军 | 监事 | 安科瑞 | 离任 | 2016-04-15 | - | 男 | - | 本科 | 1979 | 严小军:男,汉族,1979年出生,本科学历。2002年7月-2005年11月,任......详细>> |
2 | 严小军 | 非职工代表监事 | 安科瑞 | 离任 | 2021-04-16 | - | 男 | - | 本科 | 1979 | 严小军先生:汉族,1979年出生,本科学历。2002年7月至2005年11月,......详细>> |
3 | 严小军 | 非职工代表监事,监事会主席 | 安科瑞 | 在职 | 2024-04-22 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1979 | 严小军先生:汉族,1979年出生,本科学历。2002年7月-2005年11月,任......详细>> |