路尚书(男 本科学历 1963)
路尚书:男,中国国籍,中共党员,1983年7月毕业于华中科技大学......详细>> |
路尚书在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路尚书 | 监事会主席 | 金自天正 | 离任 | 2018-01-15 | 2021-01-14 | 男 | 中国 | 本科 | 1963 | 路尚书,男,中国国籍,1963年出生,中共党员,1983年7月毕业于华中科......详细>> |
2 | 路尚书 | 监事 | 金自天正 | 离任 | 2018-01-15 | 2021-01-14 | 男 | 中国 | 本科 | 1963 | 路尚书,男,中国国籍,1963年出生,中共党员,1983年7月毕业于华中科......详细>> |
3 | 路尚书 | 董事 | 金自天正 | 离任 | 2015-01-15 | 2018-01-14 | 男 | 中国 | 本科 | 1963 | 路尚书:男,中国国籍,中共党员,1983年7月毕业于华中科技大学......详细>> |
4 | 路尚书 | 执行副总经理 | 金自天正 | 离任 | 2012-01-17 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1963 | 路尚书先生:1963年出生,中国国籍,教授级高级工程师,本科学历,200......详细>> |