韦承满(男 本科学历 1965)
韦承满先生,本科学历(夜校),1965年8月出生,中国国籍,无长期境外......详细>> |
韦承满在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韦承满 | 副总经理 | 恒泰股份 | 离任 | 2013-07-22 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1965 | 韦承满先生董事兼副总经理本科学历(夜校),1965年8月出生,中国国......详细>> |
2 | 韦承满 | 董事 | 恒泰股份 | 在职 | 2022-07-22 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1965 | 韦承满先生,本科学历(夜校),1965年8月出生,中国国籍,无长期境外......详细>> |
3 | 韦承满 | 总裁 | 恒泰股份 | 在职 | 2019-07-22 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1965 | 韦承满先生,本科学历(夜校),1965年8月出生,中国国籍,无长期境外......详细>> |