吴燕江(男 大专学历 1979)
吴燕江先生:1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,......详细>> |
吴燕江在上市公司担任的职务记录共 5 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴燕江 | 董事长 | 摘牌晟纪 | 在职 | 2018-01-08 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1979 | 吴燕江先生:1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,......详细>> |
2 | 吴燕江 | 董事 | 摘牌晟纪 | 在职 | 2018-01-05 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1979 | 吴燕江先生:1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,......详细>> |
3 | 吴燕江 | 总经理 | 摘牌晟纪 | 在职 | 2016-12-16 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1979 | 吴燕江先生:1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,......详细>> |
4 | 吴燕江 | 代理董事会秘书 | 摘牌晟纪 | 在职 | 2018-04-18 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1979 | 吴燕江先生:1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,......详细>> |
5 | 吴燕江 | 代理财务总监 | 摘牌晟纪 | 在职 | 2019-11-21 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1979 | 吴燕江先生:1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,......详细>> |