王琪(男 大专学历 1971)
王琪先生,现任公司监事会主席,1971年出生,中国国籍,无境外永久居......详细>> |
王琪在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王琪 | 监事会主席 | 永恒股份 | 离任 | 2018-03-12 | 2021-03-11 | 男 | 中国 | 大专 | 1971 | 王琪先生,现任公司监事会主席,1971年出生,中国国籍,无境外永久居......详细>> |
2 | 王琪 | 非职工代表监事 | 永恒股份 | 离任 | 2018-03-12 | 2021-03-11 | 男 | 中国 | 大专 | 1971 | 王琪先生,现任公司监事会主席,1971年出生,中国国籍,无境外永久居......详细>> |
3 | 王琪 | 监事 | 永恒股份 | 离任 | 2015-03-08 | 2018-03-07 | 男 | 中国 | 大专 | 1971 | 王琪先生,现任公司监事会主席,1971年出生,中国国籍,无境外永久居......详细>> |
4 | 王琪 | 监事会主席,监事 | 永恒股份 | 在职 | 2021-03-23 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1971 | 王琪先生,现任公司监事会主席,1971年出生,中国国籍,无境外永久居......详细>> |