安莲芝(女 中专学历 1964)
安莲芝,女,出生于1964年8月,中国国籍,无境外永久居留权。1990年7......详细>> |
安莲芝在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安莲芝 | 财务总监 | 摘牌管家 | 在职 | 2020-09-30 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1964 | 安莲芝,女,出生于1964年8月,中国国籍,无境外永久居留权。1990年7......详细>> |
2 | 安莲芝 | 董事 | 摘牌管家 | 在职 | 2020-09-25 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1964 | 安莲芝,女,出生于1964年8月,中国国籍,无境外永久居留权。1990年7......详细>> |
3 | 安莲芝 | 代理财务总监 | 摘牌管家 | 离任 | 2017-11-30 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1964 | 安莲芝,女,出生于1964年8月,中国国籍,无境外永久居留权。1990年7......详细>> |