李天竹(男 本科学历 1983)
李天竹,男,1983年3月出生,吉林大学高分子材料与工程专业,本科学......详细>> |
李天竹在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李天竹 | 职工监事 | 赛诺医疗 | 离任 | 2018-06-06 | 2021-06-05 | 男 | 中国 | 本科 | 1983 | 李天竹先生:1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,......详细>> |
2 | 李天竹 | 非职工代表监事 | 赛诺医疗 | 离任 | 2021-06-03 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1983 | 李天竹,男,1983年3月出生,吉林大学高分子材料与工程专业,本科学......详细>> |
3 | 李天竹 | 监事会主席 | 赛诺医疗 | 离任 | 2021-06-06 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1983 | 李天竹,男,1983年3月出生,吉林大学高分子材料与工程专业,本科学......详细>> |