序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尚海涛 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2017-09-06 | 2020-09-05 | 男 | 中国 | 硕士 | 1987 | 尚海涛,男,汉族,1987年03月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河南......详细>> |
2 | 张东东 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2017-09-06 | 2020-09-05 | 男 | 中国 | 本科 | 1990 | 张东东,男,汉族,1990年04月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河南......详细>> |
3 | 尚海涛 | 监事 | 查看全部任职 | 2017-09-06 | 2020-09-05 | 男 | 中国 | 硕士 | 1987 | 尚海涛,男,汉族,1987年03月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河南......详细>> |
4 | 王三国 | 监事 | 查看全部任职 | 2019-05-16 | 2020-09-05 | 男 | 中国 | 硕士 | 1990 | 王三国,男,1990年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2014年7月......详细>> |