序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茆明军 | 总经理 | 查看全部任职 | 2015-08-27 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1965 | 茆明军先生,董事兼总经理,1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居......详细>> |
2 | 郭敏 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2016-09-28 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1985 | 郭敏女士,董事兼董事会秘书,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久......详细>> |
3 | 史香芝 | 财务负责人 | 查看全部任职 | 2016-09-28 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1963 | 史香芝女士,董事,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专......详细>> |