序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴良宏 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-09-26 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1979 | 吴良宏,男,1979年生,中国籍,无境外永久居留权。2000年7月毕业于......详细>> |
2 | 赵俊刚 | 总经理 | 查看全部任职 | 2017-01-06 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1978 | 赵俊刚,男,1978年生,中国籍,无境外永久居留权。1996年9月至2000......详细>> |
3 | 黄德雄 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2017-01-06 | - | - | - | - | - | 黄德雄为深圳市久通物联科技股份有限公司董事会秘书。详细>> |
4 | 陈军 | 财务负责人 | 查看全部任职 | 2015-09-26 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1979 | 陈军,男,1979年生,中国籍,无境外永久居留权。2000年6月毕业于长......详细>> |