序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈遵炎 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-09-18 | 2021-09-17 | 男 | 中国 | 本科 | 1965 | 陈遵炎,男,1965年生,中国籍,无境外永久居留权。1988年7月毕业于......详细>> |
2 | 陈景辉 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-09-18 | 2021-09-17 | 男 | 中国 | 大专 | 1984 | 陈景辉,男,1984年生,中国籍,无境外永久居留权。2002年7月毕业于......详细>> |
3 | 陈遵炎 | 董事长 | 查看全部任职 | 2018-09-18 | 2021-09-17 | 男 | 中国 | 本科 | 1965 | 陈遵炎,男,1965年生,中国籍,无境外永久居留权。1988年7月毕业于......详细>> |
4 | 陈军 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-09-18 | 2021-09-17 | 男 | 中国 | 大专 | 1979 | 陈军,男,1979年生,中国籍,无境外永久居留权。2000年6月毕业于长......详细>> |
5 | 吴良宏 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-09-18 | 2021-09-17 | 男 | 中国 | 大专 | 1979 | 吴良宏,男,1979年生,中国籍,无境外永久居留权。2000年7月毕业于......详细>> |
6 | 赵俊刚 | 董事 | 查看全部任职 | 2018-09-18 | 2021-09-17 | 男 | 中国 | 硕士 | 1978 | 赵俊刚,男,1978年生,中国籍,无境外永久居留权。1996年9月至2000......详细>> |