许丽(女 本科学历 1963)
许丽:女,汉族,1963年5月出生,本科学历,高级政工师,中共党员。现......详细>> |
许丽在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 许丽 | 监事 | 重庆港 | 离任 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 女 | 中国 | 本科 | 1963 | 许丽:女,汉族,1963年5月出生,本科学历,高级政工师,中共党员。现......详细>> |
2 | 许丽 | 监事会主席 | 重庆港 | 离任 | 2018-07-10 | 2021-07-09 | 女 | 中国 | 本科 | 1963 | 许丽:女,汉族,1963年5月出生,本科学历,高级政工师,中共党员。现......详细>> |
3 | 许丽 | 监事会主席,监事 | 重庆港 | 离任 | 2021-11-08 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1963 | 许丽女士:1963年5月出生,汉族,中共党员,中国国籍,高级政工师,本......详细>> |